ROMA ACERO MONTSERRAT
Informe ejecutivo de ROMA ACERO MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROMA ACERO MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOIMRO SL | Administrador Unico | 24/10/2012 | 23/12/2014 |
MOIMRO SL | Liquidador | 23/12/2014 | 23/12/2014 |
FAREINCO SL | Administrador Unico | 19/02/2013 | |
FAREINCO SL | Liquidador | 19/02/2013 | 19/02/2013 |
VINCULACIONES DE ROMA ACERO MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROMA ACERO MONTSERRAT
Empresa: MOIMRO SL
Liquidador
- Roma Acero Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43393 , F 186, S 8, H B 429172, I/A 2 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-08
Empresa: MOIMRO SL
Administrador Unico
- Roma Acero Montserrat
Liquidador
- Roma Acero Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43393 , F 186, S 8, H B 429172, I/A 2 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-2-08
Empresa: FAREINCO SL
Liquidador
- Ortiz Vallejo Manuel
- Roma Acero Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36325 , F 3, S 8, H B 285081, I/A 2 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-08
Empresa: FAREINCO SL
Administrador Unico
- Roma Acero Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36325 , F 3, S 8, H B 285081, I/A 2 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-08
Empresa: MOIMRO SL
Administrador Unico
- Roma Acero Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43393 , F 185, S 8, H B 429172, I/A 1 (24/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-08
Información de ROMA ACERO MONTSERRAT
Mostramos los datos de ROMA ACERO MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROMA ACERO MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos