ROLO MENDOZA ANDRES
Informe ejecutivo de ROLO MENDOZA ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ROLO MENDOZA ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALSA BUSES DE EXTREMADURA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/12/2019 | 31/05/2023 |
ALSA BUSES DE EXTREMADURA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/09/2019 | 31/05/2023 |
MIRAT TRANSPORTES SL | Apoderado Mancomunado | 26/08/2021 | 19/12/2022 |
MIRAT TRANSPORTES SL | Apoderado Solidario | 19/12/2022 | |
MIRAT COMBUSTIBLES SL | Apoderado Solidario | 21/10/2021 | |
AUTO TRANSPORTES LOPEZ SL MIRAT TRANSPORTES SLU Y COMPAÑIA EUROPEA DE VIAJEROS ESPAÑA UTE | Gerente Uni. | 07/03/2017 | 04/12/2017 |
AUTO TRANSPORTES LOPEZ SL MIRAT TRANSPORTES SLU Y COMPAÑIA EUROPEA DE VIAJEROS ESPAÑA UTE | Liquidador | 04/12/2017 | 04/12/2017 |
SA MIRAT | Apoderado Solidario | 23/02/2015 |
VINCULACIONES DE ROLO MENDOZA ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROLO MENDOZA ANDRES
Empresa: ALSA BUSES DE EXTREMADURA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Garcia Gutierrez Angel
- Ortiz De Urbina Vicente Juan Antonio
- Rolo Mendoza Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1037, L 864, F 138, S 8, H CC 15534, I/A 9 (31/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-111-10
Empresa: MIRAT TRANSPORTES SL
Apoderado Mancomunado
- Rolo Mendoza Andres
Apoderado Solidario
- Rolo Mendoza Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 500 , F 125, S 8, H SA 10526, I/A 24 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-37
Empresa: MIRAT COMBUSTIBLES SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 353 , F 214, S 8, H SA 10527, I/A 29 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-209-37
Empresa: MIRAT TRANSPORTES SL
Apoderado Mancomunado
- De Dios Rodriguez Jorge
- Garcia Gutierrez Angel
- Gomez Navarro Enrique
- Rolo Mendoza Andres
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 438 , F 206, S 8, H SA 10526, I/A 21 (26/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-169-37
Empresa: ALSA MIRAT EXTREMADURA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1037, L 864, F 136, S 8, H CC 15534, I/A 4 (31/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-14-10
Empresa: ALSA MIRAT EXTREMADURA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1037, L 864, F 134, S 8, H CC 15534, I/A 3 (05/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-180-10
Liquidador
- Rolo Mendoza Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 985, L 812, F 135, S 8, H CC 14504, I/A 2 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-10
Com.Ejecutiv
Gerente Uni.
- Rolo Mendoza Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 985, L 812, F 135, S 8, H CC 14504, I/A 2 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-10
Com.Ejecutiv
Gerente Uni.
- Rolo Mendoza Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 985, L 812, F 120, S 8, H CC 14504, I/A 1 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-53-10
Empresa: SA MIRAT
Apoderado Solidario
- Rolo Mendoza Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 277 , F 18, S 8, H SA 1867, I/A 47 (23/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-37
Información de ROLO MENDOZA ANDRES
Mostramos los datos de ROLO MENDOZA ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROLO MENDOZA ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos