ROLLAND BENOIT ANDRE JEAN
Informe ejecutivo de ROLLAND BENOIT ANDRE JEAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROLLAND BENOIT ANDRE JEAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAMVARDHANA MOTHERSON REYDEL AUTOMOTIVE PARTS HOLDING SPAIN SL | Consejero Delegado | 31/07/2018 | |
SAMVARDHANA MOTHERSON REYDEL AUTOMOTIVE PARTS HOLDING SPAIN SL | Consejero | 31/07/2018 |
VINCULACIONES DE ROLLAND BENOIT ANDRE JEAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROLLAND BENOIT ANDRE JEAN
Empresa: SMRC AUTOMOTIVE INTERIORS SPAIN SL
Consejero Delegado
- Rolland Benoit Andre Jean
Consejero
- Rolland Benoit Andre Jean
Presidente
- Rolland Benoit Andre Jean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 164, S 8, H CA 22580, I/A 72 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-11
Empresa: REYDEL AUTOMOTIVE HOLDINGS SPAIN SL
Consejero Delegado
- Rolland Benoit Andre Jean
Consejero
- Rolland Benoit Andre Jean
Presidente
- Rolland Benoit Andre Jean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 206, S 8, H CA 16894, I/A 67 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-11
Empresa: REYDEL AUTOMOTIVE HOLDINGS SPAIN SL
Consejero Delegado
- Rolland Benoit Andre Jean
Consejero
- Rolland Benoit Andre Jean
Presidente
- Rolland Benoit Andre Jean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 206, S 8, H CA 16894, I/A 67 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-11
Empresa: REYDEL AUTOMOTIVE SPAIN SL
Consejero Delegado
- Rolland Benoit Andre Jean
Consejero
- Rolland Benoit Andre Jean
Presidente
- Rolland Benoit Andre Jean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 162, S 8, H CA 22580, I/A 65 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-146-11
Empresa: REYDEL AUTOMOTIVE SPAIN SL
Consejero Delegado
- Rolland Benoit Andre Jean
Consejero
- Rolland Benoit Andre Jean
Presidente
- Rolland Benoit Andre Jean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 162, S 8, H CA 22580, I/A 65 (24/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-146-11
Empresa: REYDEL AUTOMOTIVE HOLDINGS SPAIN SL
Consejero Delegado
- Rolland Benoit Andre Jean
Consejero
- Rolland Benoit Andre Jean
Presidente
- Rolland Benoit Andre Jean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2220 , F 201, S 8, H CA 16894, I/A 61 . (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-11
Empresa: REYDEL AUTOMOTIVE SPAIN SL
Consejero Delegado
- Rolland Benoit Andre Jean
Consejero
- Rolland Benoit Andre Jean
Presidente
- Rolland Benoit Andre Jean
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2144 , F 60, S 8, H CA 22580, I/A 58 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-139-11
Información de ROLLAND BENOIT ANDRE JEAN
Mostramos los datos de ROLLAND BENOIT ANDRE JEAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROLLAND BENOIT ANDRE JEAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos