ROLF THEODOR FALLEGGER
Informe ejecutivo de ROLF THEODOR FALLEGGER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROLF THEODOR FALLEGGER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LINDT & SPRUNGLI ESPAÑA SA | Consejero | 03/10/2012 | 28/01/2019 |
LINDT & SPRUNGLI ESPAÑA SA | Presidente | 07/03/2017 | 28/01/2019 |
LINDT & SPRUNGLI ESPAÑA SA | Consejero | 25/08/2017 | 28/01/2019 |
VINCULACIONES DE ROLF THEODOR FALLEGGER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROLF THEODOR FALLEGGER
Empresa: LINDT & SPRUNGLI ESPAÑA SA
Consejero
- Rolf Theodor Fallegger
Presidente
- Rolf Theodor Fallegger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43121 , F 208, S 8, H B 103669, I/A 77 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-08
Empresa: LINDT & SPRUNGLI ESPAÑA SA
Consejero
- Rolf Theodor Fallegger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43121 , F 207, S 8, H B 103669, I/A 73 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-169-08
Empresa: LINDT & SPRUNGLI ESPAÑA SA
Consejero
Presidente
- Rolf Theodor Fallegger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43121 , F 207, S 8, H B 103669, I/A 72 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-08
Empresa: LINDT & SPRUNGLI ESPAÑA SA
Consejero
- Rolf Theodor Fallegger
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43121 , F 203, S 8, H B 103669, I/A 62 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-08
Información de ROLF THEODOR FALLEGGER
Mostramos los datos de ROLF THEODOR FALLEGGER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROLF THEODOR FALLEGGER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos