ROLDAN VILA OSCAR
Informe ejecutivo de ROLDAN VILA OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROLDAN VILA OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVIVA PROXECTOS RURAIS SL | Socio Unico | 12/09/2016 | |
AVIVA PROXECTOS RURAIS SL | Administrador Unico | 12/09/2016 | |
VILAMUIÑOS SL | Socio Unico | 09/10/2015 | |
VILAMUIÑOS SL | Administrador Unico | 10/05/2013 | |
AVIVA PROXECTOS RURAIS SL | Apoderado | 10/12/2012 |
VINCULACIONES DE ROLDAN VILA OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROLDAN VILA OSCAR
Empresa: AVIVA PROXECTOS RURAIS SL
Administrador Unico
- Roldan Vila Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 24, S 8, H OR 13641, I/A 5 (12/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-32
Empresa: AVIVA PROXECTOS RURAIS SL
Administrador Mancomunado
- Roldan Vila Jose Luis
- Roldan Vila Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 24, S 8, H OR 13641, I/A 5 (12/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-32
Empresa: AVIVA PROXECTOS RURAIS SL
Administrador Mancomunado
- Roldan Vila Jose Luis
- Roldan Vila Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 24, S 8, H OR 13641, I/A 4 (12/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-32
Empresa: AVIVA PROXECTOS RURAIS SL
Nuevo Socio Único
- Roldan Vila Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 24, S 8, H OR 13641, I/A 3 (12/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-32
Empresa: VILAMUIÑOS SL
Socio Único
- Roldan Vila Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 839 , F 112, S 8, H OR 13910, I/A 3 (09/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-32
Empresa: VILAMUIÑOS SL
Administrador Unico
- Roldan Vila Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2322, L 2322, F 217, S 8, H PO 8874, I/A 16 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-36
Empresa: VILAMUIÑOS SL
Administrador Solidario
- Roldan Vila Jose Luis
- Roldan Vila Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2322, L 2322, F 217, S 8, H PO 8874, I/A 16 (10/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-36
Empresa: AVIVA PROXECTOS RURAIS SL
Apoderado
- Roldan Vila Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 832 , F 23, S 8, H OR 13641, I/A 2 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-32
Empresa: VILAMUIÑOS SL
Administrador Solidario
- Roldan Vila Jose Luis
- Roldan Vila Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2322, L 2322, F 216, S 8, H PO 8874, I/A 15 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-36
Empresa: VILAMUIÑOS SL
Administrador Unico
- Roldan Vila Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2322, L 2322, F 216, S 8, H PO 8874, I/A 15 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-195-36
VER MAS ACTOS
Información de ROLDAN VILA OSCAR
Mostramos los datos de ROLDAN VILA OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROLDAN VILA OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos