ROLDAN PINILLOS FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de ROLDAN PINILLOS FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROLDAN PINILLOS FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROTTERDAM BICYCLES SL | Administrador Unico | 09/06/2015 |
VINCULACIONES DE ROLDAN PINILLOS FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROLDAN PINILLOS FRANCISCO JAVIER
Empresa: ITALIAN SLOTTS SL
Administrador Solidario
- De Miguel Querejeta Agustin
- Roldan Pinillos Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28950 , F 178, S 8, H M 521302, I/A 4 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-140-28
Empresa: BUCANEROS 83 SL
Administrador Solidario
- De Miguel Querejeta Agustin
- Roldan Pinillos Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31938 , F 102, S 8, H M 574794, I/A 2 (20/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-140-28
Empresa: ROTTERDAM BICYCLES SL
Administrador Unico
- Roldan Pinillos Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33538 , F 163, S 8, H M 603697, I/A 1 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-28
Empresa: ROTTERDAM BICYCLES SL
Socio Único
- Roldan Pinillos Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33538 , F 163, S 8, H M 603697, I/A 1 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-28
Empresa: BUCANEROS 83 SL
Administrador Solidario
- De Miguel Querejeta Agustin
- Roldan Pinillos Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31938 , F 100, S 8, H M 574794, I/A 1 (17/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-28
Empresa: VELVET SHOEMAKERS SL
Administrador Solidario
- Pradas Gomez Ricardo
- Roldan Pinillos Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28950 , F 172, S 8, H M 521302, I/A 1 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-28
Información de ROLDAN PINILLOS FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de ROLDAN PINILLOS FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROLDAN PINILLOS FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos