ROLDAN MEDINA FERNANDO
Informe ejecutivo de ROLDAN MEDINA FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROLDAN MEDINA FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RIBETEHILO SL | Administrador Unico | 12/04/2016 | |
ROLDABAD SL | Consejero Delegado | 07/01/2015 | |
ROLDABAD SL | Consejero | 07/01/2015 | |
FERTOALMONTE PESCA SL | Administrador Unico | 07/03/2012 |
VINCULACIONES DE ROLDAN MEDINA FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROLDAN MEDINA FERNANDO
Empresa: RIBETEHILO SL
Administrador Unico
- Roldan Medina Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 829 , F 36, S 8, H H 15716, I/A 3 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-21
Empresa: RIBETEHILO SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Rodriguez Manuel
- Roldan Medina Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 829 , F 36, S 8, H H 15716, I/A 3 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-78-21
Empresa: LA RIBERA DE MATALASCAÑAS SL
Administrador Unico
- Roldan Medina Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1031 , F 216, S 8, H H 1656, I/A 7 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-13-21
Empresa: ROLDABAD SL
Consejero Delegado
- Roldan Medina Fernando
Consejero
- Lozano Jimenez Antonia Abad
- Perez Romero Isabel
- Roldan Lozano Fernando
- Roldan Lozano Laura Rocio
- Roldan Medina Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1044 , F 191, S 8, H H 21956, I/A 1 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-21
Empresa: FERTOALMONTE PESCA SL
Administrador Unico
- Roldan Medina Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 968 , F 196, S 8, H H 19739,H , I/ 1 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-21
Información de ROLDAN MEDINA FERNANDO
Mostramos los datos de ROLDAN MEDINA FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROLDAN MEDINA FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos