ROLDAN GARCIA ALICIA
Informe ejecutivo de ROLDAN GARCIA ALICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROLDAN GARCIA ALICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AULA CONSULTING DE MEDIOS Y EVENTOS SL | Administrador Unico | 28/08/2012 |
VINCULACIONES DE ROLDAN GARCIA ALICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROLDAN GARCIA ALICIA
Empresa: RECTICULARES ALBACETE SL
Administrador Unico
- Roldan Garcia Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 898, L 662, F 32, S 8, H AB 21339, I/A 5 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-3-02
Empresa: RECTICULARES ALBACETE SL
Administrador Unico
- Roldan Garcia Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 898, L 662, F 32, S 8, H AB 21339, I/A 4 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-02
Empresa: RECTICULARES ALBACETE SL
Nuevo Socio Único
- Roldan Garcia Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 898, L 662, F 32, S 8, H AB 21339, I/A 4 (19/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-97-02
Administrador Unico
- Roldan Garcia Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36552 , F 85, S 8, H B 293433, I/A 4 (28/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-08
Empresa: ENCOFRADOS Y FERRALLAS ALIAN SL
Administrador Unico
- Roldan Garcia Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 758, L 522, F 5, S 8, H AB 12541, I/A 2 (29/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-02
Información de ROLDAN GARCIA ALICIA
Mostramos los datos de ROLDAN GARCIA ALICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROLDAN GARCIA ALICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos