ROLDAN FERNANDEZ JUAN JESUS
Informe ejecutivo de ROLDAN FERNANDEZ JUAN JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROLDAN FERNANDEZ JUAN JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OCASO SA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Consejero | 23/12/2009 | 21/01/2021 |
VINCULACIONES DE ROLDAN FERNANDEZ JUAN JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROLDAN FERNANDEZ JUAN JESUS
Consejero
- Roldan Fernandez Juan Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31051 , F 225, S 8, H M 62817, I/A 310 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-18-28
Consejero
- Pau Pedron Antonio
- Roldan Fernandez Juan Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31051 , F 224, S 8, H M 62817, I/A 307 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-28
Consejero
- Pau Pedron Antonio
- Roldan Fernandez Juan Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31051 , F 213, S 8, H M 62817, I/A 283 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-28
Consejero
- Pau Pedron Antonio
- Roldan Fernandez Juan Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17791 , F 196, S 8, H M 62817, I/A 261 (23/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-3-28
Información de ROLDAN FERNANDEZ JUAN JESUS
Mostramos los datos de ROLDAN FERNANDEZ JUAN JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROLDAN FERNANDEZ JUAN JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos