ROLDAN BONILLA PURIFICACION
Informe ejecutivo de ROLDAN BONILLA PURIFICACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROLDAN BONILLA PURIFICACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS OLEICOLAS DE LEVANTE SA | Administrador Unico | 15/01/2018 |
VINCULACIONES DE ROLDAN BONILLA PURIFICACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROLDAN BONILLA PURIFICACION
Empresa: INDUSTRIAS OLEICOLAS DE LEVANTE SA
Administrador Unico
- Roldan Bonilla Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19925 , F 72, S 8, H M 351280, I/A 6 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-28
Empresa: INDUSTRIAS OLEICOLAS DE LEVANTE SA
Administrador Unico
- Roldan Bonilla Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19925 , F 72, S 8, H M 351280, I/A 6 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-28
Empresa: INDUSTRIAS OLEICOLAS DE LEVANTE SA
Administrador Unico
- Roldan Bonilla Purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19925 , F 72, S 8, H M 351280, I/A 5 (10/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-28
Información de ROLDAN BONILLA PURIFICACION
Mostramos los datos de ROLDAN BONILLA PURIFICACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROLDAN BONILLA PURIFICACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos