ROLDAN AGUIRRE RAUL DARIO
Informe ejecutivo de ROLDAN AGUIRRE RAUL DARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 25
Empresas activas: 17
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ROLDAN AGUIRRE RAUL DARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERTICHILI SL | Apoderado Solidario | 11/07/2024 | |
FOTOVOLTAICA RIUDOMS SL | Apoderado | 04/02/2021 | |
TRANS TRANSITOS MARITIMOS TARRAGONA SL | Secretario | 01/04/2019 | |
TRANS TRANSITOS MARITIMOS TARRAGONA SL | Consejero | 01/04/2019 | |
TRANS TRANSITOS MARITIMOS TARRAGONA SL | Apoderado Solidario | 01/04/2019 | |
TARRACO DEPOT SL | Secretario | 10/02/2017 | |
TRANSITOS MARITIMOS TARRAGONA SL | Secretario | 10/02/2017 | |
INICIATIVAS ECOLOGICAS MEDITERRANEAS SL | Secretario | 07/03/2016 | |
INICIATIVAS ECOLOGICAS MEDITERRANEAS SL | Consejero | 07/03/2016 | |
INICIATIVAS ECOLOGICAS MEDITERRANEAS SL | Apoderado Solidario | 07/03/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ROLDAN AGUIRRE RAUL DARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROLDAN AGUIRRE RAUL DARIO
Empresa: FERTICHILI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H T 54204, I/A 3 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-43
Empresa: AGROPALMA COSTA RICA SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1584 , F 25, S 8, H NA 31447, I/A 5 (03/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-31
Empresa: AGROPALMA COSTA RICA SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1584 , F 24, S 8, H NA 31447, I/A 3 (03/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-50-31
Empresa: FOTOVOLTAICA RIUDOMS SL
Apoderado
- Roldan Aguirre Raul Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3135 , F 87, S 8, H T 54199, I/A 4 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-43
Empresa: INVERSIONS DANROL SL
Liquidador
- Roldan Aguirre Raul Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2847 , F 77, S 8, H T 47569, I/A 2 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-43
Empresa: INVERSIONS DANROL SL
Administrador Unico
- Roldan Aguirre Raul Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2847 , F 77, S 8, H T 47569, I/A 2 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-197-43
Apoderado Solidario
- Oliver Planisi Jaime Bernardo
- Roldan Aguirre Raul Dario
- Toro Lascasas Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3135 , F 171, S 8, H T 54206, I/A 2 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-43
Consejero
- Oliver Planisi Jaime Bernardo
- Roldan Aguirre Raul Dario
- Toro Lascasas Oscar
Presidente
Secretario
- Roldan Aguirre Raul Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3135 , F 167, S 8, H T 54206, I/A 1 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-43
Empresa: PROYECTOS DE CONSTRUCCION CALELLA SL
Consejero
- Navarro Oriol Jose
- Oriol Ciurana Eva
- Oriol Ciurana Marc
- Roldan Aguirre Raul Dario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2775 , F 142, S 8, H T 46038, I/A 7 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-43
Empresa: TRANSITOS MARITIMOS TARRAGONA SL
Presidente
Secretario
- Roldan Aguirre Raul Dario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2570 , F 197, S 8, H T 41811, I/A 7 (10/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-43
VER MAS ACTOS
Información de ROLDAN AGUIRRE RAUL DARIO
Mostramos los datos de ROLDAN AGUIRRE RAUL DARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROLDAN AGUIRRE RAUL DARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos