ROJO SEMPAU RAFAEL EMILIO
Informe ejecutivo de ROJO SEMPAU RAFAEL EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROJO SEMPAU RAFAEL EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BLANKHAUS DESARROLLO URBANO SL | Administrador Solidario | 17/08/2021 | |
FUENTESALINAS GESTION SL | Administrador Solidario | 08/11/2017 |
VINCULACIONES DE ROJO SEMPAU RAFAEL EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROJO SEMPAU RAFAEL EMILIO
Empresa: BLANKHAUS DESARROLLO URBANO SL
Administrador Solidario
- Diaz Amunarriz Esteban
- Rojo Sempau Rafael Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42282 , F 196, S 8, H M 748589, I/A 1 (17/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-162-28
Empresa: DROP MMI7 SL
Liquidador
- Rojo Sempau Rafael Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33352 , F 55, S 8, H M 600298, I/A 2 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-28
Empresa: DROP MMI7 SL
Administrador Solidario
- Cinca Gutierrez Virginia
- Diaz Amunarriz Esteban
- Rojo Sempau Rafael Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33352 , F 55, S 8, H M 600298, I/A 2 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-28
Empresa: FUENTESALINAS GESTION SL
Administrador Solidario
- Diaz Amunarriz Esteban
- Rojo Sempau Rafael Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36531 , F 16, S 8, H M 656135, I/A 1 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-28
Empresa: DROP MMI7 SL
Administrador Solidario
- Cinca Gutierrez Virginia
- Diaz Amunarriz Esteban
- Rojo Sempau Rafael Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33352 , F 53, S 8, H M 600298, I/A 1 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-73-28
Información de ROJO SEMPAU RAFAEL EMILIO
Mostramos los datos de ROJO SEMPAU RAFAEL EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROJO SEMPAU RAFAEL EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos