ROJO OLALLA DIEGO
Informe ejecutivo de ROJO OLALLA DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROJO OLALLA DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROJO-JUSDI SL | Socio Unico | 22/04/2022 | |
ROJO-JUSDI SL | Administrador Unico | 21/04/2022 |
VINCULACIONES DE ROJO OLALLA DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROJO OLALLA DIEGO
Empresa: ROJO-OLALLA SL
Liquidador
- Rojo Olalla Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19885 , F 113, S 8, H M 350435, I/A 2 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-28
Empresa: ROJO-OLALLA SL
Administrador Mancomunado
- Rojo Olalla Diego
- Rojo Perez Justo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19885 , F 113, S 8, H M 350435, I/A 2 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-28
Empresa: ROJO-JUSDI SL
Socio Único
- Rojo Olalla Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29551 , F 194, S 8, H M 531832, I/A 3 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-28
Empresa: ROJO-JUSDI SL
Administrador Unico
- Rojo Olalla Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29551 , F 193, S 8, H M 531832, I/A 2 (21/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-28
Empresa: ROJO-JUSDI SL
Administrador Solidario
- Rojo Olalla Diego
- Rojo Perez Justo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29551 , F 193, S 8, H M 531832, I/A 2 (21/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-28
Empresa: ROJO-JUSDI SL
Administrador Solidario
- Rojo Olalla Diego
- Rojo Perez Justo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29551 , F 192, S 8, H M 531832, I/A 1 (15/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-28
Información de ROJO OLALLA DIEGO
Mostramos los datos de ROJO OLALLA DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROJO OLALLA DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos