ROJO JIMENEZ CARLOS
Informe ejecutivo de ROJO JIMENEZ CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROJO JIMENEZ CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNICAS PREDICTIVAS E INSTRUMENTACION SL | Administrador Solidario | 06/11/2017 | |
INGENIERIA REPARACION Y MANTENIMIENTO SA | Administrador Solidario | 13/07/2010 | 26/05/2017 |
SISTEMA ELECTRICO DE CONEXION HUENEJA SL | Apoderado Mancomunado | 04/10/2012 | 13/02/2014 |
VINCULACIONES DE ROJO JIMENEZ CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROJO JIMENEZ CARLOS
Administrador Solidario
- Rojo Jimenez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30633 , F 119, S 8, H M 129574, I/A 25 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-28
Administrador Solidario
- Rojo Jimenez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1672 , F 138, S 8, H M 30419, I/A 23 (26/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-103-28
Apoderado Mancomunado
- Montero Bueno Miguel
- Rojo Jimenez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1472 , F 224, S 8, H GR 28818, I/A 13 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-18
Apoderado Mancomunado
- Montero Bueno Miguel
- Rojo Jimenez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1472 , F 223, S 8, H GR 28818, I/A 10 (02/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-18
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1189 , F 144, S 8, H GR 28818, I/A 4 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-198-18
Administrador Solidario
- Garcia Gonzalo Manuel
- Rojo Jimenez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1672 , F 135, S 8, H M 30419, I/A 14 (13/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-28
Información de ROJO JIMENEZ CARLOS
Mostramos los datos de ROJO JIMENEZ CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROJO JIMENEZ CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos