ROJO IBAÑEZ ANGEL
Informe ejecutivo de ROJO IBAÑEZ ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROJO IBAÑEZ ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HABITA LEGAL SL | Administrador Unico | 15/03/2023 | |
UNIDAD DE TRAFICO SLP | Soc.Prof. | 25/06/2019 | |
UNIDAD DE TRAFICO SLP | Administrador Solidario | 25/06/2019 |
VINCULACIONES DE ROJO IBAÑEZ ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROJO IBAÑEZ ANGEL
Empresa: TTL TRADE TECNOLOGIC LINE SL
Apoderado
- Rojo Ibañez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2174 , F 103, S 8, H SE 23225, I/A 9 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-41
Empresa: TEKNO SERVICE SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Rojo Ibañez Angel
- Rojo Ibañez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6220 , F 103, S 8, H SE 3756, I/A 30 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-41
Empresa: HABITA LEGAL SL
Administrador Unico
- Rojo Ibañez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5752 , F 141, S 8, H SE 98686, I/A 2 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-41
Empresa: TEKNO SERVICE SL
Apoderado
- Rojo Ibañez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6220 , F 43, S 8, H SE 3756, I/A 26 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-41
Empresa: UNIDAD DE TRAFICO SLP
Administrador Solidario
Soc.Prof.
- GAVEL DE FRINE SLP
- Pineda Vazquez Gonzalo
- Rojo Ibañez Angel
- Vazquez Gonzalez Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6737 , F 50, S 8, H SE122353, I/A 1 (25/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-127-41
Empresa: TEKNO SERVICE SL
Apoderado
- Rojo Ibañez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6220 , F 42, S 8, H SE 3756, I/A 23 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-41
Empresa: TTL TRADE TECNOLOGIC LINE SL
Apoderado
- Rojo Ibañez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2174 , F 127, S 8, H SE 23225, I/A 7 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-41
Información de ROJO IBAÑEZ ANGEL
Mostramos los datos de ROJO IBAÑEZ ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROJO IBAÑEZ ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos