ROJO DE LA PUENTE ANTONIO
Informe ejecutivo de ROJO DE LA PUENTE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE ROJO DE LA PUENTE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA INCASA SA | Consejero | 09/10/2015 | 09/10/2018 |
INMOBILIARIA INCASA SA | Presidente | 09/10/2015 | 09/10/2018 |
MOLINER GALLEGOS SL | Administrador Solidario | 26/04/2016 | |
RUFINO GALLEGOS PARA SL | Administrador Solidario | 26/04/2016 | |
INMOBILIARIA INCASA SA | Vicepresidente | 09/10/2015 | |
INMOBILIARIA INCASA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 09/10/2015 | |
BELLAVISTA DESARROLLOS URBANISTICOS SL | Consejero | 04/09/2013 | |
CONSTRUCCIONES ALICIA SIRICIO SA | Presidente | 20/11/2009 | |
CONSTRUCCIONES ALICIA SIRICIO SA | Consejero Delegado Mancomunado | 20/11/2009 | |
CONSTRUCCIONES ALICIA SIRICIO SA | Consejero | 20/11/2009 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ROJO DE LA PUENTE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROJO DE LA PUENTE ANTONIO
Empresa: INMOBILIARIA INCASA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Garcia Bajo Siricio
- Garcia Hervas Carlos Siricio
- Rojo De La Puente Antonio
- Rojo Gallegos Juan Antonio
Presidente
- Rojo De La Puente Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2582 , F 10, S 8, H M 44985, I/A 8 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-28
Empresa: RUFINO GALLEGOS PARA SL
Administrador Solidario
- Gallegos Moliner Ana Maria
- Rojo De La Puente Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 491, L 282, F 63, S 8, H BU 1053, I/A 5 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-09
Empresa: MOLINER GALLEGOS SL
Administrador Solidario
- Gallegos Moliner Ana Maria
- Rojo De La Puente Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 374, L 165, F 97, S 8, H BU 5784, I/A 6 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-09
Empresa: INMOBILIARIA INCASA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Garcia Bajo Siricio
- Garcia Hervas Carlos Siricio
- Rojo De La Puente Antonio
- Rojo Gallegos Juan Antonio
Presidente
- Rojo De La Puente Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2582 , F 9, S 8, H M 44985, I/A 7 (09/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-28
Empresa: INMOBILIARIA INCASA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Bajo Siricio
- Rojo De La Puente Antonio
Consejero
- Gallegos Moliner Ana Maria
- Garcia Bajo Siricio
- Hervas Roa Alicia
- Rojo De La Puente Antonio
- Rojo Gallegos Juan Antonio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Rojo De La Puente Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2582 , F 9, S 8, H M 44985, I/A 7 (09/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-28
Consejero
- Rojo De La Puente Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22787 , F 209, S 8, H M 407836, I/A 5 (04/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-28
Empresa: CONSTRUCCIONES ALICIA SIRICIO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Bajo Siricio
- Rojo De La Puente Antonio
Consejero
- Gallegos Moliner Ana Maria
- Garcia Bajo Siricio
- Garcia Hervas Carlos Siricio
- Hervas Roa Alicia
- Rojo De La Puente Antonio
Presidente
- Rojo De La Puente Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1183 , F 8, S 8, H M 22406, I/A 12 (20/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-230-28
Empresa: CECOGA BURGOS SL
Administrador Solidario
- Rojo De La Puente Antonio
- Sardina Monge Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 353, L 144, F 155, S 8, H BU 5073, I/A 2 (16/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-16-09
Empresa: CECOGA RIBERA SL
Administrador Solidario
- Rojo De La Puente Antonio
- Sardina Monge Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 353, L 144, F 161, S 8, H BU 5074, I/A 2 (16/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-16-09
Empresa: CECOGA SERVICIOS AGROALIMENTARIOS SL
Administrador Solidario
- Rojo De La Puente Antonio
- Sardina Monge Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 600, L 391, F 83, S 8, H BU 2317, I/A 8 (16/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-16-09
VER MAS ACTOS
Información de ROJO DE LA PUENTE ANTONIO
Mostramos los datos de ROJO DE LA PUENTE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROJO DE LA PUENTE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos