ROJO BALLESTEROS MARIA DE LOS ANGELES
Informe ejecutivo de ROJO BALLESTEROS MARIA DE LOS ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROJO BALLESTEROS MARIA DE LOS ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FERRALLAS Y ARMADOS TECOZAM SL | Apoderado | 05/02/2010 | |
ARMADORES Y MONTADORES ZAMORANOS SL | Apoderado | 01/02/2010 | |
GESTION Y ACTIVIDADES SECOZAM SL | Apoderado | 29/01/2010 | |
TECOZAM ESTRUCTURAS Y DRENAJES SL | Apoderado | 28/01/2010 | |
TECOZAM ESTRUCTURAS Y DRENAJES SL | Apoderado Solidario | 25/06/2009 | |
DRENAJES Y ENCOFRADOS ZAMORANOS SL | Apoderado Solidario | 25/06/2009 | |
FERRALLAS Y ARMADOS TECOZAM SL | Apoderado Solidario | 25/06/2009 | |
ARMADORES Y MONTADORES ZAMORANOS SL | Apoderado Solidario | 24/06/2009 |
VINCULACIONES DE ROJO BALLESTEROS MARIA DE LOS ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROJO BALLESTEROS MARIA DE LOS ANGELES
Empresa: FERRALLAS Y ARMADOS TECOZAM SL
Apoderado
- Rojo Ballesteros Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26763 , F 54, S 8, H M 482253, I/A 6 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-28
Empresa: ARMADORES Y MONTADORES ZAMORANOS SL
Apoderado
- Rojo Ballesteros Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21667 , F 103, S 8, H M 385820, I/A 10 (01/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-28
Empresa: GESTION Y ACTIVIDADES SECOZAM SL
Apoderado
- Rojo Ballesteros Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26170 , F 184, S 8, H M 471670, I/A 7 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-28
Empresa: TECOZAM ESTRUCTURAS Y DRENAJES SL
Apoderado
- Rojo Ballesteros Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19061 , F 104, S 8, H M 333273, I/A 15 (28/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-28
Empresa: FERRALLAS Y ARMADOS TECOZAM SL
Apoderado Solidario
- Gomez Rojo Cristian
- Rojo Ballesteros Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26763 , F 53, S 8, H M 482253, I/A 3 (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-126-28
Empresa: DRENAJES Y ENCOFRADOS ZAMORANOS SL
Apoderado Solidario
- Gomez Rojo Cristian
- Rojo Ballesteros Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21693 , F 197, S 8, H M 386285, I/A 5 (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-126-28
Empresa: TECOZAM ESTRUCTURAS Y DRENAJES SL
Apoderado Solidario
- Gomez Rojo Cristian
- Rojo Ballesteros Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19061 , F 103, S 8, H M 333273, I/A 12 (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-126-28
Empresa: ARMADORES Y MONTADORES ZAMORANOS SL
Apoderado Solidario
- Gomez Rojo Cristian
- Rojo Ballesteros Maria De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21667 , F 101, S 8, H M 385820, I/A 6 (24/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-125-28
Información de ROJO BALLESTEROS MARIA DE LOS ANGELES
Mostramos los datos de ROJO BALLESTEROS MARIA DE LOS ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROJO BALLESTEROS MARIA DE LOS ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos