ROJAS ROMERO DE CASTILLA JESUS
Informe ejecutivo de ROJAS ROMERO DE CASTILLA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROJAS ROMERO DE CASTILLA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BALATE SA | Apoderado Solidario | 06/10/2016 | 09/02/2018 |
SANTA CRUZ SA | Administrador Unico | 19/05/2014 | 12/01/2015 |
PROURVI SA | Administrador Unico | 16/07/2014 |
VINCULACIONES DE ROJAS ROMERO DE CASTILLA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROJAS ROMERO DE CASTILLA JESUS
Empresa: BALATE SA
Apoderado Solidario
- Rojas Romero De Castilla Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7965 , F 146, S 8, H M 128669, I/A 12 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-28
Empresa: BALATE SA
Apoderado Solidario
- Alfaro Miguel Lucia
- Rojas Romero De Castilla Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7965 , F 145, S 8, H M 128669, I/A 10 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-28
Empresa: SANTA CRUZ SA
Administrador Unico
- Rojas Romero De Castilla Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32087 , F 83, S 8, H M 128120, I/A 16 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-28
Empresa: PROURVI SA
Administrador Unico
- Rojas Romero De Castilla Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8039 , F 110, S 8, H M 129874, I/A 8 (16/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-138-28
Empresa: SANTA CRUZ SA
Administrador Unico
- Rojas Romero De Castilla Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7929 , F 150, S 8, H M 128120, I/A 12 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-28
Información de ROJAS ROMERO DE CASTILLA JESUS
Mostramos los datos de ROJAS ROMERO DE CASTILLA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROJAS ROMERO DE CASTILLA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos