ROJAS PONCE GERARDO
Informe ejecutivo de ROJAS PONCE GERARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROJAS PONCE GERARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TENNECO AUTOMOTIVE IBERICA SA | Apoderado | 05/08/2024 | |
TENNECO AUTOMOTIVE IBERICA SA | Consejero Delegado Mancomunado | 09/01/2024 | |
TENNECO AUTOMOTIVE IBERICA SA | Consejero | 09/01/2024 |
VINCULACIONES DE ROJAS PONCE GERARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROJAS PONCE GERARDO
Empresa: TENNECO AUTOMOTIVE IBERICA SA
Apoderado
- Bartels Rolf Gerd
- Rojas Ponce Gerardo
- Yahyaoui Mebarek
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 267,A , I/ 111 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-48
Empresa: TENNECO AUTOMOTIVE IBERICA SA
Apoderado
- Bartels Rolf Gerd
- Mialhe Matthias
- Rojas Ponce Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 267,A , I/ 111 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-48
Empresa: TENNECO AUTOMOTIVE IBERICA SA
Apoderado
- Bartels Rolf Gerd
- Mialhe Matthias
- Rojas Ponce Gerardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 682 , F 213, S 8, H BI 267,A , I/ 106 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-48
Empresa: TENNECO AUTOMOTIVE IBERICA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Mialhe Matthias
- Rojas Ponce Gerardo
Consejero
- Mialhe Matthias
- Rojas Ponce Gerardo
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 682 , F 212, S 8, H BI 267,A , I/ 102 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-48
Información de ROJAS PONCE GERARDO
Mostramos los datos de ROJAS PONCE GERARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROJAS PONCE GERARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos