ROJAS NAVARRO ANA JOAQUINA
Informe ejecutivo de ROJAS NAVARRO ANA JOAQUINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROJAS NAVARRO ANA JOAQUINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BSN MEDICAL SL | Apoderado Solidario | 20/01/2014 | |
BSN MEDICAL SL | Apoderado Solidario | 02/01/2014 |
VINCULACIONES DE ROJAS NAVARRO ANA JOAQUINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROJAS NAVARRO ANA JOAQUINA
Empresa: BSN MEDICAL SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44124 , F 192, S 8, H B 225628, I/A 29 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-17-08
Empresa: BSN MEDICAL SL
Apoderado Solidario
- Angela Roberts
- Ian Robert Gosling
- Jimenez Vidueira Gemma
- Laura Greenacre
- Lopez Andres Cruz
- Marco Castellini
- Mas Fuentes Catiusca
- Moreno Fuertes Mireia
- Navarro Martinez Francisco
- Pierlugi Canta
- Richard James Walker
- Robert Jan Dijkhuizen
- Rojas Navarro Ana Joaquina
- Ruiz Rodriguez Cristina
- Sandra Louise Cummings
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33617 , F 100, S 8, H B 225628, I/A 28 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-7-08
Información de ROJAS NAVARRO ANA JOAQUINA
Mostramos los datos de ROJAS NAVARRO ANA JOAQUINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROJAS NAVARRO ANA JOAQUINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos