ROJAS LOPEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de ROJAS LOPEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROJAS LOPEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY SA | Apoderado Solidario | 23/03/2017 | |
IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY SA | Apoderado | 30/01/2017 | |
IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY SA | Apoderado | 07/04/2015 |
VINCULACIONES DE ROJAS LOPEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROJAS LOPEZ ANTONIO
Administrador Unico
- Rojas Lopez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4508 , F 198, S 8, H SE 70098, I/A 2 (31/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-41
Empresa: IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY SA
Apoderado Solidario
- Garcia Saura Antonio
- Lee Kwang Yun
- Rojas Lopez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35556 , F 95, S 8, H M 538135, I/A 41 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-28
Empresa: IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32581 , F 133, S 8, H M 538135, I/A 39 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-28
Empresa: IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY SA
Apoderado
- Garcia Saura Antonio
- Rojas Lopez Antonio
- Yeoul Youn Du
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32581 , F 125, S 8, H M 538135, I/A 28 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-28
Información de ROJAS LOPEZ ANTONIO
Mostramos los datos de ROJAS LOPEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROJAS LOPEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos