ROJAS LEON ALEJANDRO
Informe ejecutivo de ROJAS LEON ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROJAS LEON ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRO-GAZZULES SL | Socio Unico | 09/05/2019 | |
AGRO-GAZZULES SL | Administrador Unico | 09/05/2019 | |
GAZZULES CORK SL | Socio Unico | 03/10/2016 | |
GAZZULES CORK SL | Administrador Unico | 03/10/2016 |
VINCULACIONES DE ROJAS LEON ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROJAS LEON ALEJANDRO
Empresa: AGRO-GAZZULES SL
Administrador Unico
- Rojas Leon Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2312 , F 194, S 8, H CA 54947, I/A 1 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-11
Empresa: AGRO-GAZZULES SL
Socio Único
- Rojas Leon Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2312 , F 194, S 8, H CA 54947, I/A 1 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-11
Empresa: GAZZULES CORK SL
Administrador Unico
- Rojas Leon Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2212 , F 205, S 8, H CA 50423, I/A 1 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-11
Empresa: GAZZULES CORK SL
Socio Único
- Rojas Leon Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2212 , F 205, S 8, H CA 50423, I/A 1 (03/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-11
Empresa: ROJAS LEON ALEJANDRO 000370216E SLNE
Administrador Unico
- Rojas Leon Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1646 , F 88, S 9, H CA 26146, I/A 5 (24/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-11
Empresa: CORCHO LOS ALCORNOCALES 2012 SL
Administrador Unico
- Rojas Leon Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2044 , F 31, S 8, H CA 43148, I/A 2 (11/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-11
Empresa: CORCHO LOS ALCORNOCALES 2012 SL
Administrador Unico
- Rojas Leon Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2044 , F 30, S 8, H CA 43148, I/A 1 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-11
Información de ROJAS LEON ALEJANDRO
Mostramos los datos de ROJAS LEON ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROJAS LEON ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos