ROJAS GONZALEZ ESTHER BEATRIZ
Informe ejecutivo de ROJAS GONZALEZ ESTHER BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROJAS GONZALEZ ESTHER BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROPEA DE FORMACION Y CONSULTORIA SL | Apoderado | 26/04/2016 | |
EUROPEA DE FORMACION Y CONSULTORIA SL | Apoderado | 26/05/2014 | |
EUROPEA DE FORMACION Y CONSULTORIA SL | Apoderado | 06/03/2013 |
VINCULACIONES DE ROJAS GONZALEZ ESTHER BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROJAS GONZALEZ ESTHER BEATRIZ
Empresa: C. N. P. ESPAÑA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Estevez Dominguez Alejandro
- Rojas Gonzalez Esther Beatriz
- Rojas Gonzalez Esther Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2129 , F 207, S 8, H GC 1479, I/A 44 (18/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-35
Apoderado
- Rojas Gonzalez Esther Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1654 , F 69, S 8, H GC 8999, I/A 31 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-35
Empresa: C. N. P. ESPAÑA SL
Apoderado
- Rojas Gonzalez Esther Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2129 , F 22, S 8, H GC 1479, I/A 35 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-35
Apoderado
- Rojas Gonzalez Esther Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1654 , F 34, S 8, H GC 8999, I/A 24º (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-103-35
Apoderado
- Rojas Gonzalez Esther Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1654 , F 34, S 8, H GC 8999, I/A 23 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-35
Empresa: C. N. P. ESPAÑA SL
Apoderado
- Rojas Gonzalez Esther Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1654 , F 30, S 8, H GC 1479, I/A 26 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-35
Información de ROJAS GONZALEZ ESTHER BEATRIZ
Mostramos los datos de ROJAS GONZALEZ ESTHER BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROJAS GONZALEZ ESTHER BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos