ROJAS CIMADEVILLA FATIMA
Informe ejecutivo de ROJAS CIMADEVILLA FATIMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROJAS CIMADEVILLA FATIMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RED ELECTRICA DE ESPAÑA SA | Apoderado | 05/05/2016 | 21/02/2023 |
REDEIA CORPORACION SA | Apoderado | 04/05/2016 | 14/02/2023 |
VINCULACIONES DE ROJAS CIMADEVILLA FATIMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROJAS CIMADEVILLA FATIMA
Empresa: RED ELECTRICA DE ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Rojas Cimadevila Fatima
- Rojas Cimadevilla Fatima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37459 , F 140, S 8, H M 452031, I/A 366 (21/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-28
Empresa: RED ELECTRICA CORPORACION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Rojas Cimadevilla Fatima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33501 , F 173, S 8, H M 59083, I/A 719 (14/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-36-28
Empresa: RED ELECTRICA DE ESPAÑA SA
Apoderado
- Rojas Cimadevilla Fatima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25712 , F 198, S 8, H M 452031, I/A 171 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-28
Empresa: RED ELECTRICA CORPORACION SA
Apoderado
- Rojas Cimadevilla Fatima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33501 , F 21, S 8, H M 59083, I/A 579 (04/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-28
Información de ROJAS CIMADEVILLA FATIMA
Mostramos los datos de ROJAS CIMADEVILLA FATIMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROJAS CIMADEVILLA FATIMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos