ROJANO GARCIA RAFAEL
Informe ejecutivo de ROJANO GARCIA RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROJANO GARCIA RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THE MARKETERS COMMUNICATIONS SL | Administrador Unico | 04/04/2014 |
VINCULACIONES DE ROJANO GARCIA RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROJANO GARCIA RAFAEL
Empresa: BUFEDEMAR SL
Administrador Mancomunado
- Marin Lopez Enrique
- Rojano Garcia Rafael
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32455 , F 141, S 8, H M 584181, I/A 3 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-28
Empresa: BUFEDEMAR SL
Administrador Mancomunado
- Marin Lopez Enrique
- Rojano Garcia Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32455 , F 140, S 8, H M 584181, I/A 1 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-134-28
Empresa: THE MARKETERS COMMUNICATIONS SL
Administrador Unico
- Rojano Garcia Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32147 , F 160, S 8, H M 578521, I/A 1 (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-28
Información de ROJANO GARCIA RAFAEL
Mostramos los datos de ROJANO GARCIA RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROJANO GARCIA RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos