ROITEGUI MARTINEZ DE SANTOS DIEGO
Informe ejecutivo de ROITEGUI MARTINEZ DE SANTOS DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROITEGUI MARTINEZ DE SANTOS DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONTROL MAQUINAS Y DESARROLLOS INDUSTRIALES SL | Administrador Solidario | 17/08/2017 | |
AISEA TEKNIKA SL | Administrador Unico | 13/11/2012 |
VINCULACIONES DE ROITEGUI MARTINEZ DE SANTOS DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROITEGUI MARTINEZ DE SANTOS DIEGO
Administrador Solidario
- Del Valle Garcia Enrique
- Roitegui Martinez De Santos Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1637 , F 157, S 8, H VI 18651, I/A 1 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-175-01
Empresa: HES HYDRAULIC ENERGY SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Gobernado Tejedor Carlos
- Roitegui Martinez De Santos Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 38, S 8, H VI 18126, I/A 2 (26/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-01
Empresa: HES HYDRAULIC ENERGY SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Gobernado Tejedor Carlos
- Roitegui Martinez De Santos Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 36, S 8, H VI 18126, I/A 1 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-01
Empresa: AISEA TEKNIKA SL
Administrador Unico
- Roitegui Martinez De Santos Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1519 , F 190, S 8, H VI 16162, I/A 1 (13/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-01
Información de ROITEGUI MARTINEZ DE SANTOS DIEGO
Mostramos los datos de ROITEGUI MARTINEZ DE SANTOS DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROITEGUI MARTINEZ DE SANTOS DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos