ROIS MERINO JORGE
Informe ejecutivo de ROIS MERINO JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROIS MERINO JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OFIMATICA NORESTE SL | Apoderado | 12/04/2024 | |
DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS SL | Apoderado Solidario | 11/08/2023 | |
SOLITIUM SL | Apoderado | 06/06/2022 | |
ROIS MERINO CAPITAL SL | Administrador Unico | 15/11/2021 | |
CUORE SPAIN CONSULTING SL | Administrador Unico | 25/08/2017 | |
CUORE SPAIN CONSULTING SL | Apoderado | 11/09/2015 | |
PURE TEXTIL LUGO SL | Apoderado | 14/04/2015 | |
INNOGLOBAL CONSULTING GROUP SL | Administrador Mancomunado | 16/07/2010 |
VINCULACIONES DE ROIS MERINO JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROIS MERINO JORGE
Empresa: OFIMATICA NORESTE SL
Apoderado
- Rois Merino Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2377 , F 35, S 8, H AS 18978, I/A 9 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-33
Apoderado Solidario
- Rois Merino Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 665 , F 191, S 8, H VA 7665, I/A 6 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-47
Empresa: SOLITIUM SL
Apoderado
- Rois Merino Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4486 , F 133, S 8, H Z 12407, I/A 70 (06/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-110-50
Empresa: SISTEMAS MACROCOPIA SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 546 , F 198, S 8, H LU 4699, I/A 8 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-27
Empresa: SISTEMAS MACROCOPIA SL
Consejero
- Gonzalez Alonso Adrian
- Rodriguez Conde Bermudez De Castro Celso
- Rois Merino Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 546 , F 196, S 8, H LU 4699, I/A 7 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-27
Empresa: SISTEMAS MACROCOPIA SL
Administrador Unico
- Rois Merino Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 546 , F 196, S 8, H LU 4699, I/A 7 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-27
Empresa: ROIS MERINO CAPITAL SL
Administrador Unico
- Rois Merino Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 546 , F 199, S 8, H LU 20853, I/A 1 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-27
Empresa: SISTEMAS MACROCOPIA SL
Administrador Unico
- Rois Merino Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 226 , F 177, S 8, H LU 4699, I/A 5 (08/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-27
Empresa: CUORE SPAIN CONSULTING SL
Administrador Unico
- Rois Merino Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 479 , F 200, S 8, H LU 14456, I/A 5 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-173-27
Empresa: CUORE SPAIN CONSULTING SL
Apoderado
- Rois Merino Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 438 , F 184, S 8, H LU 14456, I/A 4 (11/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-180-27
VER MAS ACTOS
Información de ROIS MERINO JORGE
Mostramos los datos de ROIS MERINO JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROIS MERINO JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos