ROIG VIVENS SALVADOR
Informe ejecutivo de ROIG VIVENS SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROIG VIVENS SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALENFERRO SL | Administrador Solidario | 06/06/2017 | |
ESTRUCTURAS DE CONCRETO SL | Liquidador Unico | 15/07/2014 | |
FORJATS CERCLES SL | Administrador Unico | 19/12/2012 | |
ESTRUCTURAS DE CONCRETO SL | Socio Unico | 11/02/2009 |
VINCULACIONES DE ROIG VIVENS SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROIG VIVENS SALVADOR
Empresa: VALENFERRO SL
Administrador Solidario
- Gregori Orta Maria Angeles
- Roig Vivens Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6636, L 3940, F 124, S 8, H V 72052, I/A 5 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-110-46
Empresa: ESTRUCTURAS DE CONCRETO SL
Liquidador Unico
- Roig Vivens Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9000, L 6285, F 46, S 8, H V 132761, I/A 2 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-46
Empresa: ESTRUCTURAS DE CONCRETO SL
Administrador Unico
- Roig Vivens Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9000, L 6285, F 46, S 8, H V 132761, I/A 2 (15/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-137-46
Empresa: FORJATS CERCLES SL
Administrador Unico
- Roig Vivens Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6933, L 4236, F 208, S 8, H V 78284, I/A 3 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-46
Empresa: ESTRUCTURAS DE CONCRETO SL
Administrador Unico
- Roig Vivens Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9000, L 6285, F 44, S 8, H V 132761, I/A 1 (11/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-35-46
Empresa: ESTRUCTURAS DE CONCRETO SL
Socio Único
- Roig Vivens Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9000, L 6285, F 44, S 8, H V 132761, I/A 1 (11/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-35-46
Información de ROIG VIVENS SALVADOR
Mostramos los datos de ROIG VIVENS SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROIG VIVENS SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos