ROIG VANESSA JACQUELINE
Informe ejecutivo de ROIG VANESSA JACQUELINE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROIG VANESSA JACQUELINE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER SA | Apoderado Mancomunado | 14/02/2017 |
VINCULACIONES DE ROIG VANESSA JACQUELINE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROIG VANESSA JACQUELINE
Empresa: BANKINTER SA
Apoderado Mancomunado
- Roig Vanessa Jacqueline
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34670 , F 136, S 8, H M 7766, I/A 8292 (14/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-36-28
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Roig Vanessa Jacqueline
Apoderado Mancomunado
- Lopez Clemente Fernando
- Mcclure Jose Manuel
- Mcclure Jose Manuel
- Roig Vanessa Jacqueline
- Sessions Grant Mitchell
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1132 , F 36, S 8, H S 1960, I/A 3057 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-153-39
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 963 , F 17, S 8, H S 1960, I/A 1717 (06/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-72-39
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Agudo Francia Elena
- Biffi Paolo
- Bolaños Sobrado Sara
- Brito Cubas Luis Raul
- Calleja Barroso Regina
- Carrillo Marin Ana Isabel
- Castellon Marin Jaime
- Fernandez Perez Jose Maria
- Gañan Prat Marti
- Gomis Barrio Francisco
- Guerrero Quiñoz Virtudes
- Jimenez Urizar Jose Jaime
- Lafuente Sanchez Sergio
- Lavin Diego David
- Loricera Martin Lorena
- Maza Vicente Sofia Elena
- Muñoz Perez Lara
- Novella Pujals Marta
- Pascual Antuña Pablo
- Peinado Molano Guillermo
- Perea Blanquer Javier
- Perez Abelleira Nuria Beatriz
- Perez Garcia Leticia
- Prieto Lopez Pablo
- Reifs Perez Julia Maria
- Roig Vanessa Jacqueline
- Rull Gombau Didac
- Schneiter Ivonne Louise
- Soler Rodriguez Alex
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 963 , F 16, S 8, H S 1960, I/A 1716 (02/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-71-39
Información de ROIG VANESSA JACQUELINE
Mostramos los datos de ROIG VANESSA JACQUELINE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROIG VANESSA JACQUELINE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos