ROIG SORIA MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de ROIG SORIA MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROIG SORIA MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAVIERA SEAPEAK MARITIME GAS III SL | Consejero | 06/09/2024 | |
NAVIERA SEAPEAK MARITIME GAS II SL | Consejero | 06/09/2024 | |
NAVIERA SEAPEAK MARITIME GAS IV SL | Consejero | 06/09/2024 | |
SEAPEAK MARITIME SPAIN SL | Consejero | 05/09/2024 | |
NAVIERA SEAPEAK MARITIME GAS SL | Consejero | 05/09/2024 | |
NAVIERA SEAPEAK MARITIME GAS SL | Apoderado | 08/05/2024 | |
SEAPEAK MARITIME SPAIN SL | Apoderado | 03/05/2024 | |
NAVIERA SEAPEAK MARITIME GAS III SL | Apoderado Solidario | 30/04/2024 | |
NAVIERA SEAPEAK MARITIME GAS IV SL | Apoderado Solidario | 29/04/2024 | |
NAVIERA SEAPEAK MARITIME GAS II SL | Apoderado | 29/04/2024 |
VINCULACIONES DE ROIG SORIA MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROIG SORIA MARIA DEL MAR
Empresa: NAVIERA SEAPEAK MARITIME GAS IV SL
Consejero
- Roig Soria Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 288591, I/A 55 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-28
Empresa: NAVIERA SEAPEAK MARITIME GAS III SL
Consejero
- Roig Soria Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 261584, I/A 56 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-28
Empresa: NAVIERA SEAPEAK MARITIME GAS II SL
Consejero
- Roig Soria Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 257095, I/A 59 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-28
Empresa: NAVIERA SEAPEAK MARITIME GAS SL
Consejero
- Roig Soria Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 162762, I/A 59 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-28
Empresa: SEAPEAK MARITIME SPAIN SL
Consejero
- Roig Soria Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 335110, I/A 57 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-28
Empresa: NAVIERA SEAPEAK MARITIME GAS SL
Apoderado
- Nielsen Michel Christian
- Roig Soria Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32918 , F 100, S 8, H M 162762, I/A 58 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-28
Empresa: SEAPEAK MARITIME SPAIN SL
Apoderado
- Nielsen Michel Christian
- Roig Soria Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35888 , F 221, S 8, H M 335110, I/A 56 (03/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-28
Empresa: NAVIERA SEAPEAK MARITIME GAS III SL
Apoderado Solidario
- Nielsen Michel Christian
- Roig Soria Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40651 , F 66, S 8, H M 261584, I/A 55 (30/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-91-28
Empresa: NAVIERA SEAPEAK MARITIME GAS II SL
Apoderado
- Nielsen Michel Christian
- Roig Soria Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44571 , F 173, S 8, H M 257095, I/A 58 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-28
Empresa: NAVIERA SEAPEAK MARITIME GAS IV SL
Apoderado Solidario
- Nielsen Michel Christian
- Roig Soria Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30139 , F 91, S 8, H M 288591, I/A 53 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-28
Información de ROIG SORIA MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de ROIG SORIA MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROIG SORIA MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos