ROIG SEGARRA ANGELA
Informe ejecutivo de ROIG SEGARRA ANGELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROIG SEGARRA ANGELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES JAVIOLI SL | Administrador Unico | 10/10/2018 | |
TERRALBA INVESTMENTS SL | Administrador Unico | 04/06/2018 | |
REYROIG SL | Administrador Unico | 04/06/2018 | |
INVERSIONES JAVIOLI SL | Apoderado | 07/03/2017 |
VINCULACIONES DE ROIG SEGARRA ANGELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROIG SEGARRA ANGELA
Empresa: CENTRO ESTETICA EUROPA 2 SL
Liquidador Mancomunado
- Aviles Martin Eduardo
- Roig Segarra Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23160 , F 148, S 8, H M 415076, I/A 4 (09/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-113-28
Empresa: CENTRO ESTETICA EUROPA 2 SL
Administrador Solidario
- Aviles Martin Eduardo
- Roig Segarra Angela
Liquidador Mancomunado
- Aviles Martin Eduardo
- Roig Segarra Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23160 , F 148, S 8, H M 415076, I/A 4 (09/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-113-28
Empresa: INVERSIONES JAVIOLI SL
Administrador Unico
- Roig Segarra Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23247 , F 155, S 8, H M 416699, I/A 11 (10/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-28
Empresa: REYROIG SL
Administrador Unico
- Roig Segarra Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37656 , F 159, S 8, H M 670963, I/A 1 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-28
Empresa: TERRALBA INVESTMENTS SL
Administrador Unico
- Roig Segarra Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37510 , F 162, S 8, H M 668672, I/A 2 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-110-28
Empresa: INVERSIONES JAVIOLI SL
Apoderado
- Roig Segarra Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23247 , F 153, S 8, H M 416699, I/A 8 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-28
Empresa: INVERSIONES JAVIOLI SL
Administrador Unico
- Roig Segarra Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23247 , F 153, S 8, H M 416699, I/A 7 (21/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-28
Empresa: INVERSIONES RECA SL
Administrador Mancomunado
- Calvo Gomez Arturo
- Roig Segarra Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15574 , F 100, S 8, H M 262178, I/A 6 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-28
Empresa: INVERSIONES JAVIOLI SL
Administrador Unico
- Roig Segarra Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23247 , F 150, S 8, H M 416699, I/A 2 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-28
Empresa: INVERSIONES RECA SL
Administrador Mancomunado
- Calvo Gomez Arturo
- Roig Segarra Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15574 , F 100, S 8, H M 262178, I/A 5 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-147-28
Información de ROIG SEGARRA ANGELA
Mostramos los datos de ROIG SEGARRA ANGELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROIG SEGARRA ANGELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos