ROIG PUIGROS ANTONIO
Informe ejecutivo de ROIG PUIGROS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROIG PUIGROS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES ROIG BAUZA SL | Liquidador | 06/05/2015 | 06/05/2015 |
CONSTRUCCIONES ROIG BAUZA SL | Socio Unico | 31/12/2012 | 06/05/2015 |
CONSTRUCCIONES ROIG BAUZA SL | Administrador Unico | 31/12/2012 | 06/05/2015 |
CONSTRUCCIONES ROIG BAUZA SL | Administrador Mancomunado | 23/01/2012 | 31/12/2012 |
VINCULACIONES DE ROIG PUIGROS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROIG PUIGROS ANTONIO
Empresa: CONSTRUCCIONES ROIG BAUZA SL
Liquidador
- Roig Puigros Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2484 , F 74, S 8, H PM 68815, I/A 3 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-07
Empresa: CONSTRUCCIONES ROIG BAUZA SL
Administrador Unico
- Roig Puigros Antonio
Liquidador
- Roig Puigros Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2484 , F 74, S 8, H PM 68815, I/A 3 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-92-07
Empresa: CONSTRUCCIONES ROIG BAUZA SL
Administrador Unico
- Roig Puigros Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2484 , F 74, S 8, H PM 68815, I/A 2 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-07
Empresa: CONSTRUCCIONES ROIG BAUZA SL
Administrador Mancomunado
- Bauza Jaume Juan
- Roig Puigros Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2484 , F 74, S 8, H PM 68815, I/A 2 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-07
Empresa: CONSTRUCCIONES ROIG BAUZA SL
Socio Único
- Roig Puigros Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2484 , F 74, S 8, H PM 68815, I/A 2 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-07
Empresa: CONSTRUCCIONES ROIG BAUZA SL
Administrador Mancomunado
- Bauza Jaume Juan
- Roig Puigros Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2484 , F 74, S 8, H PM 68815, I/A 1 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-07
Información de ROIG PUIGROS ANTONIO
Mostramos los datos de ROIG PUIGROS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROIG PUIGROS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos