ROIG MUÑOZ OSCAR
Informe ejecutivo de ROIG MUÑOZ OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROIG MUÑOZ OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BARCIMATIC SL | Apoderado Solidario | 16/05/2023 | |
HOSTELERIA SANT ADRIA SL | Apoderado Solidario | 15/05/2023 | |
CAFE GRAEXPRES SL | Administrador Solidario | 09/07/2020 | |
BALANZO HERMANOS SL | Administrador Solidario | 13/12/2011 | |
SERINTECAFE SL | Apoderado | 05/04/2011 |
VINCULACIONES DE ROIG MUÑOZ OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROIG MUÑOZ OSCAR
Empresa: BARCIMATIC SL
Apoderado Solidario
- Roig Muñoz Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21872 , F 94, S 8, H B 28564, I/A 4 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-08
Empresa: HOSTELERIA SANT ADRIA SL
Apoderado Solidario
- Roig Muñoz Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22511 , F 163, S 8, H B 38227, I/A 8 (15/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-08
Empresa: CAFE GRAEXPRES SL
Administrador Solidario
- Roig Bayo Jose
- Roig Muñoz Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37050 , F 105, S 8, H B 296314, I/A 6 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-08
Empresa: INCOFOODS SPAIN SL
Administrador Solidario
- Roig Muñoz Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35451 , F 88, S 8, H M 637223, I/A 2 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-28
Empresa: INCOFOODS SPAIN SL
Administrador Solidario
- Del Rio Mangada Maria Nieves
- Roig Muñoz Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35451 , F 85, S 8, H M 637223, I/A 1 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-28
Empresa: BALANZO HERMANOS SL
Administrador Solidario
- Roig Bayo Jose
- Roig Muñoz Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22618 , F 174, S 8, H B 39947, I/A 28 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-08
Empresa: SERINTECAFE SL
Apoderado
- Roig Muñoz Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37557 , F 178, S 8, H B 303737, I/A 8 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-08
Información de ROIG MUÑOZ OSCAR
Mostramos los datos de ROIG MUÑOZ OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROIG MUÑOZ OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos