ROIG-COSTA CRISTINA
Informe ejecutivo de ROIG-COSTA CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ROIG-COSTA CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHEMETALL SA | Apoderado Mancomunado | 23/03/2021 | |
BASF COLOR SOLUTIONS IBERIA SL | Apoderado | 06/02/2009 | |
BASF CURTEX SA | Apoderado | 06/02/2009 |
VINCULACIONES DE ROIG-COSTA CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROIG-COSTA CRISTINA
Empresa: CHEMETALL SA
Apoderado Mancomunado
- Alexandra Schmidt
- Dana Schulz
- Marco Flauger
- Nicole Lieberwith
- Roig-costa Cristina
- Sandra Heilmann
- Sjoerd Adriaan Van Der Veen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46864 , F 180, S 8, H B 26543, I/A 120 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-08
Empresa: BASF POLIURETANOS IBERIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38267 , F 150, S 8, H B 101405, I/A 80 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-43-08
Empresa: BASF ESPAÑOLA SL
Apoderado Mancomunado
- Bienas Maren
- Dorn Carla
- Hopf Andreas Rafael
- Libe Annalisa
- Lopez Sergio
- Nowak Tanja
- Ransch Christian
- Roig-costa Cristina
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2587 , F 80, S 8, H T 22004, I/A 82 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-43
Empresa: BASF COATINGS SERVICES SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 493 , F 40, S 8, H GU 515, I/A 114 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-161-19
Empresa: BASF IT SERVICES SA
Apoderado Mancomunado
- Bienas Maren
- Dorn Carla
- Libe Annalisa
- Lopez Sergio
- Nowak Tanja
- Ransch Christian
- Roig-costa Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2362 , F 36, S 8, H T 21951, I/A 46 (25/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-43
Empresa: BASF COATINGS SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 438 , F 105, S 8, H GU 323, I/A 132 (28/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-19
Empresa: BASF COATINGS SERVICES SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 493 , F 38, S 8, H GU 515, I/A 109 (30/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-19
Empresa: BASF COATINGS SERVICES SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 493 , F 38, S 8, H GU 515, I/A 108 (30/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-19
Empresa: BASF COATINGS SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 432 , F 106, S 8, H GU 323, I/A 122 (29/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-19
Empresa: BASF COATINGS SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 432 , F 105, S 8, H GU 323, I/A 121 (28/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-19
VER MAS ACTOS
Información de ROIG-COSTA CRISTINA
Mostramos los datos de ROIG-COSTA CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROIG-COSTA CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos