ROIG CAMPOS PABLO
Informe ejecutivo de ROIG CAMPOS PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROIG CAMPOS PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MULTISERVICIOS ROIG 2013 SL | Administrador Unico | 19/11/2013 |
VINCULACIONES DE ROIG CAMPOS PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROIG CAMPOS PABLO
Empresa: COINTERVAL OBRAS Y CONTRATAS SL
Administrador Unico
- Roig Campos Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10605, L 7886, F 192, S 8, H V 185532, I/A 2 (16/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-78-46
Empresa: COINTERVAL OBRAS Y CONTRATAS SL
Administrador Unico
- Roig Campos Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10605, L 7886, F 191, S 8, H V 185532, I/A 1 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-46
Empresa: MULTISERVICIOS ROIG 2013 SL
Administrador Unico
- Roig Campos Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9646, L 6928, F 20, S 8, H V 154508, I/A 2 (19/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-227-46
Empresa: ROIG & ZAYA SL
Administrador Solidario
- Martinez Zaya Jose Luis
- Roig Campos Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9057, L 6341, F 154, S 8, H V 134633, I/A 2 (04/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-46
Empresa: ROIG & ZAYA SL
Administrador Solidario
- Martinez Zaya Jose Luis
- Roig Campos Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9057, L 6341, F 152, S 8, H V 134633, I/A 1 (24/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-124-46
Información de ROIG CAMPOS PABLO
Mostramos los datos de ROIG CAMPOS PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROIG CAMPOS PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos