ROIG BRAVO XAVIER
Informe ejecutivo de ROIG BRAVO XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROIG BRAVO XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FLAPPING FORMAT SL | Liquidador | 23/04/2015 | |
MORA & ROIG ASOCIADOS SLL | Administrador Solidario | 09/02/2010 |
VINCULACIONES DE ROIG BRAVO XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROIG BRAVO XAVIER
Empresa: FLAPPING FORMAT SL
Liquidador
- Roig Bravo Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43407 , F 178, S 8, H B 428701, I/A 3 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-08
Empresa: FLAPPING FORMAT SL
Administrador Unico
- Roig Bravo Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43407 , F 178, S 8, H B 428701, I/A 3 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-08
Empresa: MATCHA INTERNATIONAL SALES SL
Administrador Unico
- Roig Bravo Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42947 , F 195, S 8, H B 420485, I/A 3 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-08
Empresa: MATCHA INTERNATIONAL SALES SL
Administrador Unico
- Roig Bravo Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42947 , F 195, S 8, H B 420485, I/A 2 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-08
Empresa: BOARD LINE SL
Administrador Unico
- Roig Bravo Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43407 , F 175, S 8, H B 428701, I/A 1 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-08
Empresa: COLMADO CREATIVO SLL
Administrador Unico
- Roig Bravo Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41917 , F 222, S 8, H B 395457, I/A 3 (14/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-08
Empresa: COLMADO CREATIVO SLL
Administrador Unico
- Roig Bravo Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41917 , F 216, S 8, H B 395457, I/A 1 (21/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-08
Empresa: MORA & ROIG ASOCIADOS SLL
Administrador Solidario
- Lisandro Sergio Mora
- Roig Bravo Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41691 , F 167, S 8, H B 393586, I/A 1 (09/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-08
Información de ROIG BRAVO XAVIER
Mostramos los datos de ROIG BRAVO XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROIG BRAVO XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos