ROIG BOLTA MARIA MAGDALENA
Informe ejecutivo de ROIG BOLTA MARIA MAGDALENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ROIG BOLTA MARIA MAGDALENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMPACTO Y ACCION SA | Secretario | 07/03/2019 | |
IMPACTO Y ACCION SA | Consejero | 07/03/2019 | |
IMPACTO Y ACCION SA | Apoderado | 14/06/2011 | |
ARTIC FILMS SL | Secretario | 18/04/2011 | |
ARTIC FILMS SL | Consejero | 18/04/2011 |
VINCULACIONES DE ROIG BOLTA MARIA MAGDALENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROIG BOLTA MARIA MAGDALENA
Empresa: IMPACTO Y ACCION SA
Consejero
- Roig Bolta Maria Magdalena
- Sala Arlandis Jose Oriol
- Sala Roig Cristina
Presidente
Secretario
- Roig Bolta Maria Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43859 , F 216, S 8, H B 55118, I/A 30 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-08
Empresa: IMPACTO Y ACCION SA
Consejero
- Roig Bolta Maria Magdalena
- Sala Arlandis Jose Oriol
- Sala Roig Cristina
Presidente
Secretario
- Roig Bolta Maria Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43859 , F 216, S 8, H B 55118, I/A 30 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-08
Empresa: IMPACTO Y ACCION SA
Consejero
- Roig Bolta Maria Magdalena
- Sala Arlandis Jose Oriol
- Sala Roig Cristina
Presidente
Secretario
- Roig Bolta Maria Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23402 , F 130, S 8, H B 55118, I/A 23 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-08
Empresa: IMPACTO Y ACCION SA
Apoderado
- Roig Bolta Maria Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23402 , F 128, S 8, H B 55118, I/A 21 (14/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-122-08
Empresa: IMPACTO Y ACCION SA
Administrador Solidario
- Roig Bolta Maria Magdalena
- Sala Arlandis Jose Oriol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23402 , F 127, S 8, H B 55118, I/A 20 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-08
Empresa: ARTIC FILMS SL
Consejero
- Roig Bolta Maria Magdalena
Presidente
Secretario
- Roig Bolta Maria Magdalena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36348 , F 207, S 8, H B 285943, I/A 7 (18/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-08
Información de ROIG BOLTA MARIA MAGDALENA
Mostramos los datos de ROIG BOLTA MARIA MAGDALENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROIG BOLTA MARIA MAGDALENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos