ROGERS RICHARD GEORGE
Informe ejecutivo de ROGERS RICHARD GEORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROGERS RICHARD GEORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROGERS STIRK HARBOUR & PARTNERS SL | Consejero | 14/01/2021 | |
ROGERS STIRK HARBOUR & PARTNERS SL | Presidente | 13/01/2020 |
VINCULACIONES DE ROGERS RICHARD GEORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROGERS RICHARD GEORGE
Empresa: ROGERS STIRK HARBOUR & PARTNERS SL
Consejero
- Rogers Richard George
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17708 , F 201, S 8, H M 305011, I/A 12 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-28
Empresa: ROGERS STIRK HARBOUR & PARTNERS SL
Presidente
- Rogers Richard George
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17708 , F 200, S 8, H M 305011, I/A 10 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-28
Información de ROGERS RICHARD GEORGE
Mostramos los datos de ROGERS RICHARD GEORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROGERS RICHARD GEORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos