ROGER GIRAUT MARIA PILAR
Informe ejecutivo de ROGER GIRAUT MARIA PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROGER GIRAUT MARIA PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVER ZAGOR SL | Administrador Unico | 13/01/2011 |
VINCULACIONES DE ROGER GIRAUT MARIA PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROGER GIRAUT MARIA PILAR
Empresa: SERVI JOVE SL
Administrador Unico
- Roger Giraut Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1268 , F 16, S 8, H L 25308, I/A 3 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-25
Empresa: DIEBREL SL
Administrador Unico
- Roger Giraut Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 581 , F 16, S 8, H HU 10644, I/A 3 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-232-22
Empresa: INVER ZAGOR SL
Socio Único
- Roger Giraut Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 582 , F 74, S 8, H HU 10679, I/A 2 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-22
Empresa: SERVI JOVE SL
Administrador Unico
- Roger Giraut Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1268 , F 10, S 8, H L 25308, I/A 1 (20/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-25
Empresa: SERVI JOVE SL
Socio Único
- Roger Giraut Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1268 , F 10, S 8, H L 25308, I/A 1 (20/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-25
Empresa: INVER ZAGOR SL
Administrador Unico
- Roger Giraut Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 582 , F 73, S 8, H HU 10679, I/A 1 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-16-22
Empresa: DIEBREL SL
Socio Único
- Roger Giraut Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 581 , F 16, S 8, H HU 10644, I/A 2 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-22
Empresa: DIEBREL SL
Administrador Unico
- Roger Giraut Maria Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 581 , F 15, S 8, H HU 10644, I/A 1 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-22
Información de ROGER GIRAUT MARIA PILAR
Mostramos los datos de ROGER GIRAUT MARIA PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROGER GIRAUT MARIA PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos