ROGER ALINOVI
Informe ejecutivo de ROGER ALINOVI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROGER ALINOVI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAX DAETWYLER IBERICA SA | Apoderado | 01/07/2011 | 22/12/2017 |
MAX DAETWYLER IBERICA SA | Secretario | 27/01/2015 | 16/12/2016 |
MAX DAETWYLER IBERICA SA | Consejero | 27/01/2015 | 16/12/2016 |
MAX DAETWYLER IBERICA SA | Secretario | 03/08/2010 | 27/01/2015 |
MAX DAETWYLER IBERICA SA | Consejero | 03/08/2010 | 27/01/2015 |
MAX DAETWYLER IBERICA SA | Secretario No Consejero | 12/05/2009 | 03/08/2010 |
VINCULACIONES DE ROGER ALINOVI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROGER ALINOVI
Empresa: MAX DAETWYLER IBERICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Christoph Ronald Gschossmann
- Roger Alinovi
- Rolf Pfiffner
Presidente
Secretario
- Roger Alinovi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29342 , F 87, S 8, H B 57184, I/A 19 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-08
Empresa: MAX DAETWYLER IBERICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Christoph Ronald Gschossmann
- Roger Alinovi
- Rolf Pfiffner
Presidente
Secretario
- Roger Alinovi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29342 , F 86, S 8, H B 57184, I/A 17 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-08
Empresa: MAX DAETWYLER IBERICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Roger Alinovi
- Rolf Pfiffner
- Simon Gantner
Presidente
Secretario
- Roger Alinovi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29342 , F 86, S 8, H B 57184, I/A 17 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-08
Empresa: MAX DAETWYLER IBERICA SA
Apoderado
- Roger Alinovi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29342 , F 86, S 8, H B 57184, I/A 16 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-08
Empresa: MAX DAETWYLER IBERICA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Roger Alinovi
- Rolf Pfiffner
- Simon Gantner
Presidente
Secretario
- Roger Alinovi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29342 , F 85, S 8, H B 57184, I/A 15 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-08
Empresa: MAX DAETWYLER IBERICA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Roger Alinovi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29342 , F 85, S 8, H B 57184, I/A 15 (03/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-155-08
Empresa: MAX DAETWYLER IBERICA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Roger Alinovi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29342 , F 85, S 8, H B 57184, I/A 13 (12/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-96-08
Empresa: MAX DAETWYLER IBERICA SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Roger Alinovi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29342 , F 85, S 8, H B 57184, I/A 13 (12/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-96-08
Información de ROGER ALINOVI
Mostramos los datos de ROGER ALINOVI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROGER ALINOVI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos