ROELAND MARTINUS VAN DER HOEVEN
Informe ejecutivo de ROELAND MARTINUS VAN DER HOEVEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROELAND MARTINUS VAN DER HOEVEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOOT LOCKER SPAIN SL | Apoderado | 08/01/2013 | |
FOOT LOCKER EUROPE HOLDINGS SL | Apoderado | 16/06/2010 | 12/12/2012 |
FOOT LOCKER SPAIN SL | Consejero Delegado Mancomunado | 31/08/2012 | |
FOOT LOCKER SPAIN SL | Consejero Delegado | 31/08/2012 | |
FOOT LOCKER SPAIN SL | Consejero | 20/04/2010 | 31/08/2012 |
VINCULACIONES DE ROELAND MARTINUS VAN DER HOEVEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROELAND MARTINUS VAN DER HOEVEN
Empresa: FOOT LOCKER SPAIN SL
Apoderado
- Antonius A M Verwijmeren
- John Arthur Maurer
- Paul William Olson
- Roeland Martinus Van Der Hoeven
- Tristam Campbell Duncan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41784 , F 127, S 8, H B 101890, I/A 91 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-08
Empresa: FOOT LOCKER EUROPE HOLDINGS SL
Apoderado
- Roeland Martinus Van Der Hoeven
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41919 , F 141, S 8, H B 395529, I/A 16 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-08
Empresa: FOOT LOCKER SPAIN SL
Consejero Delegado
- Roeland Martinus Van Der Hoeven
Consejero Delegado Mancomunado
- Roeland Martinus Van Der Hoeven
Consejero
- Roeland Martinus Van Der Hoeven
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41784 , F 125, S 8, H B 101890, I/A 86 (31/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-08
Empresa: FOOT LOCKER EUROPE HOLDINGS SL
Apoderado
- Antonius Adrianus Maria Verwijmeren
- Garcia Nieto Conde Ricardo
- Maria Gutierrez David Jose
- Roeland Martinus Van Der Hoeven
- Tristam Campbell Duncan
Consejero Delegado
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41919 , F 137, S 8, H B 395529, I/A 9 (16/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-08
Empresa: FOOT LOCKER SPAIN SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Lewis Phillip Kimble
- Roeland Martinus Van Der Hoeven
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41784 , F 122, S 8, H B 101890, I/A 78 (20/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-08
Información de ROELAND MARTINUS VAN DER HOEVEN
Mostramos los datos de ROELAND MARTINUS VAN DER HOEVEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROELAND MARTINUS VAN DER HOEVEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos