RODRIGUEZ ZORRILLA JOSE CARLOS
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ ZORRILLA JOSE CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ ZORRILLA JOSE CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GUARNICIONERIA ROAL SA | Administrador Unico | 16/05/2011 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ ZORRILLA JOSE CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ ZORRILLA JOSE CARLOS
Empresa: GUARNICIONERIA ROAL SA
Administrador Unico
- Rodriguez Zorrilla Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3473 , F 198, S 8, H M 58703, I/A 11 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-28
Empresa: CURTIDOS ARGANZUELA SL
Liquidador
- Rodriguez Zorrilla Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3500 , F 48, S 8, H M 59096, I/A 5 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-28
Empresa: CURTIDOS ARGANZUELA SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Zorrilla Fernando
- Rodriguez Zorrilla Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3500 , F 48, S 8, H M 59096, I/A 5 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-28
Empresa: GUARNICIONERIA ROAL SA
Administrador Unico
- Rodriguez Zorrilla Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3473 , F 198, S 8, H M 58703, I/A 10 (12/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-28
Empresa: GUARNICIONERIA ROAL SA
Administrador Unico
- Rodriguez Zorrilla Jose Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3473 , F 198, S 8, H M 58703, I/A 9 (16/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-28
Información de RODRIGUEZ ZORRILLA JOSE CARLOS
Mostramos los datos de RODRIGUEZ ZORRILLA JOSE CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ ZORRILLA JOSE CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos