RODRIGUEZ ZARZA MARIA JESUS
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ ZARZA MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ ZARZA MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIBERBANK SA | Apoderado | 10/12/2015 | 04/08/2021 |
BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA SA | Apoderado Solidario | 16/02/2016 | 10/10/2018 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ ZARZA MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ ZARZA MARIA JESUS
Empresa: BANCO DE CASTILLA-LA MANCHA SA
Apoderado Solidario
- Calleja Muñoz Mario
- Reynaldo Carrion Javier
- Rodriguez Zarza Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 684 , F 127, S 8, H CU 8714, I/A 154 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-16
Empresa: LIBERBANK SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33808 , F 149, S 8, H M 520137, I/A 206 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-28
Información de RODRIGUEZ ZARZA MARIA JESUS
Mostramos los datos de RODRIGUEZ ZARZA MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ ZARZA MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos