RODRIGUEZ ZAPICO ANTONIO MANUEL
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ ZAPICO ANTONIO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ ZAPICO ANTONIO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZAPICO INVERSIONES SL | Apoderado | 19/01/2009 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ ZAPICO ANTONIO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ ZAPICO ANTONIO MANUEL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Marturel Bellostas Juan Jose
- Naz Pajares Enrique Luis
- Rodriguez Zapico Antonio Manuel
Liquidador Unico
Presidente
- Rodriguez Zapico Antonio Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4240 , F 153, S 8, H SE 64140, I/A 4 (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-41
Empresa: ARRACLAN INVERSIONES SL
Liquidador Solidario
- Garcia Agullo Fernandez Miguel Angel
- Ortega Gomez Rafael Jose
- Rodriguez Zapico Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14362 , F 22, S 8, H M 237079, I/A 4 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-28
Empresa: ARRACLAN INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Garcia Agullo Fernandez Miguel Angel
- Ortega Gomez Rafael Jose
- Rodriguez Zapico Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14362 , F 22, S 8, H M 237079, I/A 4 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-28
Empresa: ZAPICO INVERSIONES SL
Apoderado
- Rodriguez Zapico Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11801 , F 198, S 8, H M 185292, I/A 11 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-28
Información de RODRIGUEZ ZAPICO ANTONIO MANUEL
Mostramos los datos de RODRIGUEZ ZAPICO ANTONIO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ ZAPICO ANTONIO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos