RODRIGUEZ ZAMORA MANUEL JESUS
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ ZAMORA MANUEL JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ ZAMORA MANUEL JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MULTISERVICIOS MRZ SL | Socio Unico | 30/05/2022 | |
MULTISERVICIOS MRZ SL | Administrador Unico | 30/05/2022 | |
CONSTRUCCIONES MAJERZA SL | Administrador Unico | 30/11/2016 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ ZAMORA MANUEL JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ ZAMORA MANUEL JESUS
Empresa: MULTIGREMIOS DEL SUR SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Zamora Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1054 , F 173, S 8, H H 22316, I/A 3 (12/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-182-21
Empresa: MULTISERVICIOS MRZ SL
Administrador Unico
- Rodriguez Zamora Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 50, S 8, H H 27491, I/A 1 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-21
Empresa: MULTISERVICIOS MRZ SL
Socio Único
- Rodriguez Zamora Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 50, S 8, H H 27491, I/A 1 (30/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-21
Empresa: MULTIGREMIOS DEL SUR SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Zamora Javier
- Rodriguez Zamora Manuel Jesus
- Rodriguez Zamora Serafin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1054 , F 173, S 8, H H 22316, I/A 2 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-92-21
Empresa: MULTIGREMIOS DEL SUR SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Zamora Manuel Jesus
- Rodriguez Zamora Serafin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1054 , F 173, S 8, H H 22316, I/A 2 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-92-21
Empresa: CONSTRUCCIONES MAJERZA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Zamora Manuel Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1043 , F 152, S 8, H H 21946, I/A 2 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-21
Empresa: MULTIGREMIOS DEL SUR SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Zamora Manuel Jesus
- Rodriguez Zamora Serafin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1054 , F 172, S 8, H H 22316, I/A 1 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-21
Información de RODRIGUEZ ZAMORA MANUEL JESUS
Mostramos los datos de RODRIGUEZ ZAMORA MANUEL JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ ZAMORA MANUEL JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos