RODRIGUEZ YANGUELA TANIA
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ YANGUELA TANIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ YANGUELA TANIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASANA LAB SL | REPR.143 RRM | 22/08/2024 | |
FUFLYS CAPITAL SL | Administrador Unico | 06/07/2023 | |
LYS AND LILLY SL | Administrador Unico | 15/06/2021 | |
DOC MAX DIGITAL SL | Administrador Solidario | 13/01/2021 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ YANGUELA TANIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ YANGUELA TANIA
Empresa: ASANA LAB SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Rodriguez Yanguela Tania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 620667, I/A 1 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-166-08
Empresa: FUFLYS CAPITAL SL
Administrador Unico
- Rodriguez Yanguela Tania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48865 , F 103, S 8, H B 599022, I/A 1 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-133-08
Empresa: LYS AND LILLY SL
Administrador Unico
- Rodriguez Yanguela Tania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47869 , F 217, S 8, H B 564863, I/A 1 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-08
Empresa: DOC MAX DIGITAL SL
Administrador Solidario
- NUCLIO VENTURE BUILDER SL
- Rodriguez Yanguela Tania
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47615 , F 40, S 8, H B 557170, I/A 1 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-08
Empresa: EAT BCN 2011 SL
Administrador Unico
- Rodriguez Yanguela Tania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45124 , F 178, S 8, H B 477605, I/A 2 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-08
Empresa: VADESOL CUGAT 2000 SL
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Yanguela Tania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33443 , F 163, S 8, H B 226626, I/A 3 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-08
Empresa: EAT BCN 2011 SL
Administrador Unico
- Rodriguez Yanguela Tania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45124 , F 178, S 8, H B 477605, I/A 1 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-08
Información de RODRIGUEZ YANGUELA TANIA
Mostramos los datos de RODRIGUEZ YANGUELA TANIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ YANGUELA TANIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos