RODRIGUEZ VIÑAS ANTONIO JOSE
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ VIÑAS ANTONIO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ VIÑAS ANTONIO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIDRAULICA Y SERVICIOS CAZORLA SA | Consejero | 12/11/2019 | 24/04/2024 |
HIDRAULICA Y SERVICIOS CAZORLA SA | Presidente | 12/11/2019 | 24/04/2024 |
HIDRAULICA Y SERVICIOS CAZORLA SA | Presidente | 02/06/2016 | 12/11/2019 |
HIDRAULICA Y SERVICIOS CAZORLA SA | Consejero | 02/06/2016 | 12/11/2019 |
HIDRAULICA Y SERVICIOS CAZORLA SA | Presidente | 29/03/2011 | 02/06/2016 |
HIDRAULICA Y SERVICIOS CAZORLA SA | Consejero | 29/03/2011 | 02/06/2016 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ VIÑAS ANTONIO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ VIÑAS ANTONIO JOSE
Empresa: HIDRAULICA Y SERVICIOS CAZORLA SA
Consejero
- Adan Guirado Alberto
- Amores Cuesta Francisco
- Gomez Olivares David
- Olivares Melero Jose Luis
- Rodriguez Viñas Antonio Jose
- Ros Almiron Maria Dolores
- Serrano Vazquez Nuria
Presidente
- Rodriguez Viñas Antonio Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 482 , F 108, S 8, H J 18485, I/A 7 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-23
Empresa: HIDRAULICA Y SERVICIOS CAZORLA SA
Consejero
- Gomez Olivares David
- Olivares Melero Jose Luis
- Rodriguez Viñas Antonio Jose
- Ros Almiron Maria Dolores
- Serrano Vazquez Nuria
Presidente
- Rodriguez Viñas Antonio Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 482 , F 106, S 8, H J 18485, I/A 4 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-23
Empresa: HIDRAULICA Y SERVICIOS CAZORLA SA
Consejero
- Gomez Gonzalez Manuel
- Hidalgo Trave Jose
- Olivares Melero Jose Luis
- Rodriguez Viñas Antonio Jose
- Serrano Vazquez Nuria
Presidente
- Rodriguez Viñas Antonio Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 482 , F 106, S 8, H J 18485, I/A 4 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-23
Empresa: HIDRAULICA Y SERVICIOS CAZORLA SA
Consejero
- Gomez Gonzalez Manuel
- Hidalgo Trave Jose
- Olivares Melero Jose Luis
- Rodriguez Viñas Antonio Jose
- Serrano Vazquez Nuria
Presidente
- Rodriguez Viñas Antonio Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 482 , F 106, S 8, H J 18485, I/A 3 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-23
Empresa: HIDRAULICA Y SERVICIOS CAZORLA SA
Consejero
- Gomez Gonzalez Manuel
- Hidalgo Trave Jose
- Lorite Lorite Rosalia
- Olivares Melero Jose Luis
- Rodriguez Viñas Antonio Jose
Presidente
- Rodriguez Viñas Antonio Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 482 , F 106, S 8, H J 18485, I/A 3 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-23
Empresa: HIDRAULICA Y SERVICIOS CAZORLA SA
Consejero
- Hidalgo Trave Jose
- Lorite Lorite Rosalia
- Rodriguez Viñas Antonio Jose
Presidente
- Rodriguez Viñas Antonio Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 482 , F 102, S 8, H J 18485, I/A 1 (29/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-68-23
Información de RODRIGUEZ VIÑAS ANTONIO JOSE
Mostramos los datos de RODRIGUEZ VIÑAS ANTONIO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ VIÑAS ANTONIO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos