RODRIGUEZ VIDAL FERNANDO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ VIDAL FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGUEZ VIDAL FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOYOURENTCAR 2022 SL | Administrador Unico | 18/05/2022 | |
LIBERTY RENT-CAR SL | Administrador Unico | 11/03/2021 | |
LIBERTY RENT-CAR SL | Socio Unico | 11/03/2021 | |
CINEGETICA TURISTICA LIBERTY SL | Socio Unico | 09/06/2020 | |
CINEGETICA TURISTICA LIBERTY SL | Administrador Unico | 09/06/2020 | |
PIROTECNIA FEROVI SL | Administrador Unico | 10/10/2013 | |
COMPLEJO LIBERTY SL | Administrador Unico | 24/01/2012 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ VIDAL FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ VIDAL FERNANDO
Empresa: DOYOURENTCAR 2022 SL
Administrador Unico
- Rodriguez Vidal Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7227 , F 26, S 8, H SE134721, I/A 1 (18/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-41
Empresa: LIBERTY RENT-CAR SL
Administrador Unico
- Rodriguez Vidal Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2328 , F 12, S 8, H CA 55612, I/A 2 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-11
Empresa: LIBERTY RENT-CAR SL
Nuevo Socio Único
- Rodriguez Vidal Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2328 , F 12, S 8, H CA 55612, I/A 2 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-11
Empresa: CINEGETICA TURISTICA LIBERTY SL
Administrador Unico
- Rodriguez Vidal Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2353 , F 197, S 8, H CA 56677, I/A 1 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-11
Empresa: CINEGETICA TURISTICA LIBERTY SL
Socio Único
- Rodriguez Vidal Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2353 , F 197, S 8, H CA 56677, I/A 1 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-114-11
Empresa: PIROTECNIA FEROVI SL
Administrador Unico
- Rodriguez Vidal Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5755 , F 198, S 8, H SE 98783, I/A 1 (10/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-41
Empresa: COMPLEJO LIBERTY SL
Administrador Unico
- Rodriguez Vidal Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5473 , F 127, S 8, H SE 92055, I/A 1 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-41
Información de RODRIGUEZ VIDAL FERNANDO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ VIDAL FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ VIDAL FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos