RODRIGUEZ VAZQUEZ JAVIER JOSE
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ VAZQUEZ JAVIER JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ VAZQUEZ JAVIER JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JAROVA LOGISTICA SL | Socio Unico | 29/06/2016 | |
JAROVA LOGISTICA SL | Administrador Unico | 29/06/2016 | |
TRUEKECASA FRANQUICIAS SL | Socio Unico | 17/03/2015 | |
TRUEKECASA FRANQUICIAS SL | Administrador Unico | 17/03/2015 | |
TRUEKECASA SL | Socio Unico | 09/11/2012 | |
TRUEKECASA SL | Administrador Unico | 09/11/2012 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ VAZQUEZ JAVIER JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ VAZQUEZ JAVIER JOSE
Empresa: JAROVA LOGISTICA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Vazquez Javier Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4136, L 4136, F 197, S 8, H PO 60514, I/A 1 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-36
Empresa: JAROVA LOGISTICA SL
Socio Único
- Rodriguez Vazquez Javier Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4136, L 4136, F 197, S 8, H PO 60514, I/A 1 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-36
Empresa: TRUEKECASA FRANQUICIAS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Vazquez Javier Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3543 , F 135, S 8, H C 52379, I/A 1 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-15
Empresa: TRUEKECASA FRANQUICIAS SL
Socio Único
- Rodriguez Vazquez Javier Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3543 , F 135, S 8, H C 52379, I/A 1 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-15
Empresa: TRUEKECASA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Vazquez Javier Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3467 , F 160, S 8, H C 49289, I/A 1 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-15
Empresa: TRUEKECASA SL
Socio Único
- Rodriguez Vazquez Javier Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3467 , F 160, S 8, H C 49289, I/A 1 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-15
Empresa: DARFOGAR SL
Liquidador Mancomunado
- Rodriguez Vazquez Javier Jose
- Romero Gil-delgado Alvaro Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3178 , F 108, S 8, H C 40750, I/A 2 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-15
Empresa: DARFOGAR SL
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Vazquez Javier Jose
- Romero Gil-delgado Alvaro Pedro
Liquidador Mancomunado
- Rodriguez Vazquez Javier Jose
- Romero Gil-delgado Alvaro Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3178 , F 108, S 8, H C 40750, I/A 2 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-15
Información de RODRIGUEZ VAZQUEZ JAVIER JOSE
Mostramos los datos de RODRIGUEZ VAZQUEZ JAVIER JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ VAZQUEZ JAVIER JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos