RODRIGUEZ-VARO FERNANDEZ DE MESA CONCHA
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ-VARO FERNANDEZ DE MESA CONCHA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 32
Empresas inactivas: 16
CARGOS DE RODRIGUEZ-VARO FERNANDEZ DE MESA CONCHA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EVACUACION VILLANUEVA DEL REY SL | Apoderado Solidario | 15/11/2017 | |
EVACUACION VILLANUEVA DEL REY SL | Apoderado | 14/09/2016 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ-VARO FERNANDEZ DE MESA CONCHA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ-VARO FERNANDEZ DE MESA CONCHA
Empresa: FOTOVOLTAICA SOLAR SEVILLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Rodriguez-varo Fernandez De Mesa Concha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5341 , F 208, S 8, H SE 50296, I/A 21 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-41
Empresa: CARPIO SOLAR INVERSIONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esteban Guitard David
- Gayan Contero Emmanuel
- Jorge Garcia Ines Marta
- Rodriguez-varo Fernandez De Mesa Concha
- Silvan Leal Manuel
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6454 , F 99, S 8, H SE 85402, I/A 24 (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-29-41
Empresa: HYPESOL ENERGY HOLDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esteban Guitard David
- Gayan Contero Emmanuel
- Jorge Garcia Ines Marta
- Rodriguez-varo Fernandez De Mesa Concha
- Silvan Leal Manuel
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6067 , F 151, S 8, H SE 84639, I/A 30 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-41
Empresa: ECIJA SOLAR INVERSIONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esteban Guitard David
- Gayan Contero Emmanuel
- Jorge Garcia Ines Marta
- Rodriguez-varo Fernandez De Mesa Concha
- Silvan Leal Manuel
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6105 , F 111, S 8, H SE 56483, I/A 27 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-41
Empresa: LOGROSAN SOLAR INVERSIONES DOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esteban Guitard David
- Gayan Contero Emmanuel
- Jorge Garcia Ines Marta
- Rodriguez-varo Fernandez De Mesa Concha
- Silvan Leal Manuel
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6123 , F 204, S 8, H SE 92376, I/A 17 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-41
Empresa: HELIOENERGY ELECTRICIDAD DOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esteban Guitard David
- Gayan Contero Emmanuel
- Jorge Garcia Ines Marta
- Rodriguez-varo Fernandez De Mesa Concha
- Silvan Leal Manuel
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6067 , F 189, S 8, H SE 70882, I/A 47 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-41
Empresa: HELIOENERGY ELECTRICIDAD UNO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esteban Guitard David
- Gayan Contero Emmanuel
- Jorge Garcia Ines Marta
- Rodriguez-varo Fernandez De Mesa Concha
- Silvan Leal Manuel
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6159 , F 128, S 8, H SE 70876, I/A 48 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-41
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esteban Guitard David
- Gayan Contero Emmanuel
- Jorge Garcia Ines Marta
- Rodriguez-varo Fernandez De Mesa Concha
- Silvan Leal Manuel
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6159 , F 83, S 8, H SE 84939, I/A 41 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-41
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esteban Guitard David
- Gayan Contero Emmanuel
- Jorge Garcia Ines Marta
- Rodriguez-varo Fernandez De Mesa Concha
- Silvan Leal Manuel
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6421 , F 122, S 8, H SE 84937, I/A 42 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-41
Empresa: LOGROSAN SOLAR INVERSIONES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Esteban Guitard David
- Gayan Contero Emmanuel
- Jorge Garcia Ines Marta
- Rodriguez-varo Fernandez De Mesa Concha
- Silvan Leal Manuel
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6067 , F 134, S 8, H SE 87920, I/A 26 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-41
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ-VARO FERNANDEZ DE MESA CONCHA
Mostramos los datos de RODRIGUEZ-VARO FERNANDEZ DE MESA CONCHA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ-VARO FERNANDEZ DE MESA CONCHA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos